中纪委连打四虎!
(上下滑动查看)
王富玉简历
王富玉,男,1952年8月出生,河南唐河人,1976年1月参加工作,1974年6月加入中国共产党,在职研究生学历,法学硕士,管理学博士。
1973年10月至1976年1月,在长沙冶金工业学校学习;
1976年1月至1979年6月,任冶金部华北冶金矿建公司组织部科员;
1979年6月至1982年9月,任河北省委组织部科员;
1982年9月至1986年9月,先后任河北省委办公厅秘书、副处级秘书;
1986年9月至1989年4月,先后任河北省获鹿县委副书记、县长,县委书记;
1989年4月至1991年7月,任河北省石家庄市副市长;
1991年7月至1993年6月,任海南省海口市副市长;
1993年6月至1994年5月,任海南省海口市委常委、副市长;
1994年5月至1995年1月,任海南省琼山市委书记、市长;
1995年1月至1998年2月,任海南省琼山市委书记、市长(正厅级)(1992年9月至1995年10月,在华中理工大学经济管理学院社会学系应用社会学专业在职硕士研究生学习);
1998年2月至2002年4月,任海南省委常委,三亚市委书记,三亚警备区党委第一书记(1996年9月至1999年7月,在华中理工大学工商管理学院管理科学与工程专业在职博士研究生学习);
2002年4月至2002年5月,任海南省委副书记,三亚市委书记,三亚警备区党委第一书记;
2002年5月至2004年12月,任海南省委副书记,海口市委书记,海口警备区党委第一书记;
2004年12月起,任贵州省委副书记;
2012年1月,当选贵州省政协副主席;
2013年1月至2018年1月,任贵州省政协主席、党组书记。王富玉是十届贵州省委委员,省十一届人大代表,十届省政协委员。
(简历摘自人民网)
宋亮,男,汉族,1963年12月生,河北辛集人,1990年10月加入中国共产党,1985年7月参加工作,南开大学经济学院金融学专业毕业,在职研究生学历,经济学硕士,经济师。
1981.09-1985.07 内蒙古大学经济系计划统计专业学习1985.07-1989.03 内蒙古自治区计划委员会经济研究所干部1989.03-1993.09 内蒙古自治区计划委员会经济研究所综合室副主任、主任1993.09-1994.04 内蒙古自治区计划委员会综合处副处长1994.04-1996.08 内蒙古自治区政府办公厅秘书三处副处长1996.08-2000.06 内蒙古自治区政府办公厅调研一处处长2000.06-2003.06 内蒙古自治区政府办公厅副主任2003.06-2004.06 内蒙古自治区政府办公厅副主任,区政府金融工作办公室副主任2004.06-2004.12 内蒙古自治区政府金融工作办公室主任2004.12-2011.08 内蒙古自治区政府金融工作办公室主任、党组书记(其间:2006.09-2008.06 南开大学经济学院金融学专业在职研究生学习,获经济学硕士学位;2007.03-2008.01 中央党校中青年干部培训班学习)2011.08-2014.04 内蒙古自治区赤峰市委副书记(正厅级)2014.04-2015.11 内蒙古自治区交通运输厅厅长、党组书记2015.11-2016.11 内蒙古自治区乌海市委书记2016.11-2017.03 内蒙古自治区党委常委、通辽市委书记2017.03-2018.06 甘肃省委常委,副省长、省政府党组成员2018.06 甘肃省委常委,常务副省长、省政府党组副书记第十三届甘肃省委委员、常委。
(简历摘自甘肃省人民政府网站)
蒙永山简历
1985年毕业于西南政法大学法律系,获法学学士学位。1999年毕业于四川大学刑法学研究生进修班。曾任广西壮族自治区人民检察院法律政策研究室副主任、主任,钦州市人民检察院副检察长、检察长。2006年9月任广西壮族自治区人民检察院党组成员、副检察长。2014年3月任广西壮族自治区人民检察院党组副书记、常务副检察长。2018年10月任青海省人民检察院党组书记。2018年11月任青海省人民检察院党组书记、副检察长、代检察长。2019年2月任青海省人民检察院党组书记、检察长。
(简历摘自青海检察网)
刘新云,男,汉族,1962年9月生,山东淄博人,1981年7月参加工作, 1984年5月加入中国共产党,省委党校大学学历,经济学硕士学位。
1979.09--1981.07 山东省公安学校学习1981.07--1983.03 山东省淄博市公安局二处办事员1983.03--1984.05 山东省淄博市公安局淄川分局西关派出所民警1984.05--1985.03 山东省淄博市公安局刑警大队机动队民警、副队长1985.03--1989.07 山东省淄博市公安局刑警大队副科级侦察员(其间:1986.02--1987.09挂职任淄博市淄川区东坪乡经委副主任;1987.09--1989.06中国人民警官大学交通管理工程系干部专修科交通管理工程专业学习)1989.07--1992.07 山东省淄博市公安交警支队淄川大队副大队长、大队长1992.07--1993.07 山东省淄博市公安交警支队张店大队大队长1993.07--1994.07 山东省淄博市公安交警支队副支队长兼张店大队大队长(副县级)1994.07--1995.05 山东省淄博市公安局张店分局局长、副县级侦察员1995.05--1997.07 山东省淄博市公安局副局长兼张店公安分局局长(1993.09--1997.01 南开大学经济学院在职研究生班政治经济学专业在职学习,获经济学硕士学位)1997.07--1998.08 山东省淄博市公安局副局长1998.08--1999.03 山东省淄博市公安局副局长兼巡警支队政委(正县级)1999.03--2001.04 山东省淄博市公安局副局长、党委副书记兼巡警支队政委2001.04--2002.12 山东省淄博市公安局副局长、党委副书记兼巡警支队政委、市委610办公室副主任(其间:2001.04--2001.07第五期全国公安机关青年干部研修班学习)2002.12--2003.12 山东省淄博市公安局政委、党委副书记兼市委610办公室副主任2003.12--2005.12 山东省淄博市公安局政委、党委副书记2005.12--2008.11 山东省菏泽市副市级干部,市长助理,市公安局局长、党委书记(2004.09--2006.12 山东省委党校业余本科班法律专业学习)2008.11--2011.12 山东省菏泽市副市长,市公安局局长、党委书记2011.12--2012.07 山东省济南市副市级干部,市公安局局长、党委书记2012.07--2014.12 山东省济南市副市级干部、市公安局局长、党委书记、督察长2014.12--2018.01 公安部网络安全保卫局局长兼国家网络与信息安全信息通报中心主任2018.01 山西省副省长,省政府党组成员,省公安厅厅长、党委书记
(简历摘自山西省人民政府网站)
据中央纪委国家监委官网
图据人民日报
莫伸手!